Corpo Técnico
Estrutura Administrativa
Mandato 16/03/2024 a 15/03/2026 | ||
Chefe | Guilherme Biz | gbiz@uel.br |
Vice-Chefe | Pedro Henrique Ramos Cerqueira | pcerqueira@uel.br |
Comissão de Ensino | ||
Coordenador | Rodrigo Rossetto Pescim | rrpescim@uel.br |
Membro | Vanderli Marino Melem | vanderli@uel.br |
Membro | Lucas Santana da Cunha | lscunha@uel.br |
Comissão de Extensão | ||
Coordenadora | Mariana Ragassi Urbano | mrurbano@uel.br |
Membro | Larissa Ribeiro de Andrade | larissa.est@uel.br |
Membro | Lucas Santana da Cunha | lscunha@uel.br |
Comissão de Pesquisa | ||
Coordenador | Tiago Viana Flor de Santana | tiagodesantana@uel.br |
Membro | José Carlos de Camargo Lourenço | jcl@uel.br |
Membro | Rodrigo Rosseto Pescim | rrpescim@uel.br |
Comissão de Pós-Graduação | ||
Coordenador | Larissa Ribeiro de Andrade | larissa.est@uel.br |
Membro | Jaqueline Aparecida Raminelli | raminelli@uel.br |
Membro | Mariana Ragassi Urbano | mrurbano@uel.br |
Especializações Lato Sensu
Estatística com Ênfase em Pesquisa Quantitativa | ||
Coordenadora | Mariana Ragassi Urbano | mrurbano@uel.br |
Vice-Coordenador | Rodrigo Rossetto Pescim | rrpescim@uel.br |
Membro | Tiago Viana Flor de Santana | tiagodesantana@uel.br |
Mandato 01/06/2023 a 31/05/2025 |